Christian Lajoux nommé Président de Sanofi-aventis en France
Sanofi-aventis annonce aujourd’hui que Christian Lajoux est nommé Président de sanofi-aventis en France. Il était précédemment Président- Directeur Général des
Lire la suiteSanofi-aventis annonce aujourd’hui que Christian Lajoux est nommé Président de sanofi-aventis en France. Il était précédemment Président- Directeur Général des
Lire la suiteDepuis le 15 juin dernier, la Direction Médicale Amgen France a été confiée à Marine Diviné. Engagée en 2006 par Amgen, en tant que Médecin Aire Thérapeutique, elle est promue en 2008 au poste de Directeur Médical Oncologie. Elle succède aujourd’hui à Dominique Blazy.
Lire la suiteValérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé le 19 juin dernier, lors d’un discours devant l’Assemblée Générale annuelle des entreprises du médicament (LEEM), la mise en place d’une mission dédiée à la réflexion sur les nouveaux métiers du secteur des technologies de la santé.
Lire la suiteA l’occasion de son 10ème anniversaire, l’établissement d’Alliance Healthcare France, situé à Jaunay-Clan a ouvert ses portes hier aux pharmaciens et aux étudiants en pharmacie de la région. Spécialisé dans la répartition pharmaceutique, celui-ci approvisionne deux fois par jour près de 200 pharmacies situées dans la région et permet ainsi aux patients d’avoir accès à leurs traitements.
Lire la suiteSanofi-aventis annonce ce lundi la nomination de Jean-Philippe Santoni au poste de Senior Vice-président, Développement Industriel et Innovation, au sein des Affaires Industrielles. Il était précédemment Senior Vice-président, Développement International, R&D.
Lire la suiteDans un communiqué le groupe Sanofi-aventis annonce la nomination effective depuis le 2 juin 2009 de Laure Thibaud en tant que Senior Vice-président, Communication de sanofi-aventis et membre du comité de direction générale du Groupe.
Lire la suiteDepuis le 4 mai 2009, le docteur Jean-François Chambon a pris la direction des affaires publiques et de la communication de Roche Pharma en France. A ce titre, il est membre du Comité de Direction de la filiale française.
Lire la suiteJean-Christophe Tellier a rejoint le Groupe Ipsen depuis le 1er mai 2009 en qualité de Président et de Directeur Général des Opérations nord-Américaines d’Ipsen. Il reportera à Christophe Jean, Vice-Président Exécutif, Opérations et opérera depuis Brisbane en Californie.
Lire la suiteHRA Pharma, le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les médicaments, dispositifs et services en santé reproductive et en endocrinologie annonce qu’Erin Gainer, jusqu’alors Directeur de la Recherche et Développement, vient d’être nommée au poste de Président du Directoire. André Ulmann, fondateur et ancien PDG de la société, devient, quant à lui, Président du Conseil de Surveillance.
Lire la suiteSelon une note de la Direction régionale du travail d’Ile-de-France (DRTEFP) relayée par Les Echos, depuis fin 2008 les effets de la crise s’accentuent sur l’emploi dans la région. Au premier rang des secteurs les plus touchés, l’industrie pharmaceutique.
Lire la suiteA 38 ans, Jacques de Tournemire est nommé Vice-président des Relations Politiques et Institutionnelles de Pfizer France. Depuis 2007, il
Lire la suitePar arrêté du 24 mars 2009, la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la ministre de la
Lire la suiteBiogen Idec a annoncé aujourd’hui la nomination de Robert A. Hamm au poste de directeur général (COO) de la société. Ce dernier occupait depuis 2007 les fonctions de vice-président directeur de la division Pharmaceutical Operations & Technology.
Lire la suite